克格勃
名称变更
1917年12月全俄肃反委员会(契卡)
1922年2月国家政治保卫局(隶属于内务人民委员部)
1923年7月国家政治保卫总局(格别乌)
1934年7月国家安全总局(隶属于内务人民委员部)
1941年2月国家安全人民委员部
1941年7 月国家安全总局(隶属于内务人民委员部)
1943年4月国家安全人民委员部
1946年3月国家安全部
1947年10月至1951年11月国家安全部(对外情报机构归情报委员会管辖)
1953年3月内务部(1953年曾与国家安全部短期合并,统称内务部)
1954年3月国家安全委员会(克格勃)
苏联解体后俄罗斯联邦安全局(FSB)
克格勃及其前身历任领导
费利克斯·埃德蒙多维奇·捷尔任斯基:1917年-1926年
维亚切斯拉夫·鲁道福维奇·缅任斯基:1926年-1934年
亨里希·格里戈里耶维奇·亚戈达:1934年-1936年
尼古拉·伊万诺维奇·叶若夫:1936年-1938年
拉夫连季·帕夫洛维奇·贝利亚:1938年-1941年
弗谢沃洛德·尼古拉耶维奇·梅尔库罗夫:1941年(2月-7月)
拉夫连季·帕夫洛维奇·贝利亚:1941年-1943年
弗谢沃洛德·尼古拉耶维奇·梅尔库罗夫:1943年-1946年
维克托·谢苗诺维奇·阿巴库莫夫:1946年-1951年
谢尔盖·伊万诺维奇·奥戈利佐夫:1951年(8月-12月)
谢苗·杰尼索维奇·伊格纳季耶夫:1951年-1953年
拉夫连季·帕夫洛维奇·贝利亚:1953年(3月-6月)
谢尔盖·尼基福罗维奇·科鲁格洛夫:1953年-1954年
伊万·亚历山德罗维奇·谢罗夫:1954年-1958年
亚历山大·尼古拉耶维奇·谢列平:1958年-1961年
弗拉基米尔·叶菲莫维奇·谢米恰斯内:1961—1967年
尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫:1967年-1982年
维塔利·瓦西里耶维奇·费多尔丘克:1982年(5月-12月)
维克托·米哈伊洛维奇·切布里科夫:1982年-1988年
弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·克留奇科夫:1988年-1991年
组织结构
每年召开国家安全委员会全体会议,设有中央主席团。一般设有两名第一副主席、十余名副主席。
克格勃第一总局(对外情报总局)
米哈伊尔·阿布拉莫维奇·特里利瑟尔:1921年-1929年
阿尔图尔·赫里斯季安诺维奇·阿尔图佐夫:1929年-1934年
阿布拉姆·阿罗诺维奇·斯卢茨基:1934年-1938年
米哈伊尔·施皮格尔格拉斯:1938年(2月-7月)
弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·杰卡诺佐夫:1938年-1940年
帕维尔·米哈伊洛维奇·菲京:1940年-1946年
彼得·瓦西里耶维奇·费多托夫:1946年-1949年
谢尔盖·罗曼诺维奇·萨夫琴科:1949年-1953年
瓦西里·斯捷潘诺维奇·里亚斯诺伊:1953年(3月-6月)
亚里山大·谢苗诺维奇·帕纽什金:1953年-1956年
亚里山大·米哈伊洛维奇·萨哈罗夫斯基:1956年-1971年
费奥多尔康斯坦丁诺维奇·莫尔京:1971年-1974年
弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·克留奇科夫:1974年-1988年
列昂尼德·弗拉基米罗维奇·舍巴尔申:1988年-1991年
第二总局(国内反间谍侦察总局)
第三总局(军队保卫总局)
第四总局(交通管理总局)
第五局(意识形态保卫局/反思想破坏局)
安德罗波夫组建。历任局长:1967年8月4日首任局长为斯塔夫罗波尔边疆区区委书记А.卡德舍夫。1969年5月23日继任菲利普·杰尼索维奇·博布科夫。
第六总局(国防工业保卫总局)
第七局(行动局)
第八总局(通信机要总局)
第九局(警卫局)
第十局(档案局)
第十二局(外国人监视局)
第十五局(建筑设计局)
第十六局(科技局)
第十七总局(边防军总局)
第十八局(侦察技术局)
工程建设局
总务局
医疗保健局
捷尔任斯基高等学校
人事局
军衔等级
1935年开始实施如下军衔:
国家安全总委员
一级国家安全委员,相当于大将
二级国家安全委员,相当于上将
三级国家安全委员,相当于中将
国家安全师政委级,相当于少将
国家安全旅政委级,相当于准将
国家安全上校
国家安全中校,1937年增设
国家安全少校
国家安全大尉
国家安全上尉
国家安全中尉
国家安全大士
国家安全副排级
国家安全班级
国家安全战士
1943年改为大将、上将、中将、少将等军衔。
参考文献
《克格勃全史》,克里斯托弗·安德鲁、奥列格·戈尔季耶夫斯基著
参见
国家安全委员会
免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。
- 有价值
- 一般般
- 没价值